9月14日,達州市紀委監(jiān)委、四川德陽市紀委監(jiān)委發(fā)布通報。詳情如下:
涉嫌嚴重違紀違法,達州市達川區(qū)科學技術(shù)協(xié)會黨組書記、主席張果被查
9月14日,達州市紀委消息,達州市達川區(qū)科學技術(shù)協(xié)會黨組書記、主席張果涉嫌嚴重違紀違法,目前達川區(qū)紀委監(jiān)委正對其進行紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。
公開簡歷顯示,張果,男,漢族,1976年12月出生,達州市達川區(qū)人,大學文化。1995年8月參加工作,1997年11月加入中國共產(chǎn)黨,曾在多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作。
1995年8月至1996年8月,在原達縣永進鄉(xiāng)中心校工作;
1996年8月至2001年7月,任原達縣沿河鄉(xiāng)團委書記、人大副主席;
2001年7月至2005年12月,歷任原達縣石橋鎮(zhèn)黨政綜合辦主任,組織委員;
2005年12月至2008年3月,在原達縣縣委辦公室工作;
2008年3月至2008年4月,任原達縣亭子鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長提名人選;
2008年4月至2010年10月,任原達縣亭子鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長;
2010年10月至2012年6月,任原達縣大灘鄉(xiāng)黨委書記、人大主席;
2012年6月至2013年12月,歷任原達縣大灘鄉(xiāng)黨委書記、人大主席;
2013年12月至2016年5月,任達州市達川區(qū)大樹鎮(zhèn)黨委書記;
2016年5月至2019年3月,任達州市達川區(qū)委群眾工作局局長、區(qū)委辦副主任;
2019年3月至2020年12月,歷任達州市達川區(qū)退役軍人事務(wù)局黨組副書記、局長,黨組書記、一級主任科員;
2020年12月至2022年8月,任達州市達川區(qū)總工會黨組書記、副主席、一級主任科員;
2022年8月至今,任達州市達川區(qū)科學技術(shù)協(xié)會黨組書記、主席、一級主任科員。
四川德陽能源發(fā)展集團原副總經(jīng)理黃煒涉嫌嚴重違紀違法被查
9月14日,據(jù)四川德陽市紀委監(jiān)委消息,四川德陽能源發(fā)展集團有限公司原副總經(jīng)理黃煒涉嫌嚴重違紀違法,目前正接受德陽發(fā)展集團紀委和旌陽區(qū)監(jiān)委審查調(diào)查。
公開簡歷顯示,黃煒,女,漢族,1968年6月生,四川青川人,在職本科學歷,1986年6月參加工作,1996年12月加入中國共產(chǎn)黨。
1986年6月至2011年11月,先后在二重金屬結(jié)構(gòu)分廠、德陽市汽車運輸公司、德陽市黑馬運業(yè)有限責任公司、德陽市運通運業(yè)有限責任公司、德陽市西部國際商貿(mào)集團工作;
2011年11月至2020年5月,歷任德陽市第一汽車運輸公司多種經(jīng)營科科長、校車分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、常務(wù)副經(jīng)理、黨委書記、經(jīng)理;
2020年5月至2021年2月,任德陽交通發(fā)展集團有限公司董事、副總經(jīng)理,德陽市第一汽車運輸公司黨委書記、經(jīng)理;
2021年2月至2022年4月,任德陽交通發(fā)展集團有限公司董事、副總經(jīng)理;
2022年4月至2023年7月,任德陽能源發(fā)展集團有限公司副總經(jīng)理;
2023年7月至今,在德陽能源發(fā)展集團有限公司工作。
用戶評論