郝義彬 資料圖
近日,河南省政府網(wǎng)站發(fā)布干部任免通知。
其中包括,河南省人民政府決定:任命郝義彬?yàn)楹幽鲜∪嗣襻t(yī)院院長,免去其河南省疾病預(yù)防控制中心主任職務(wù)。
公開資料顯示,1993年7月從河南醫(yī)科大學(xué)衛(wèi)生事業(yè)管理專業(yè)本科畢業(yè)后,郝義彬曾任鄭州市兒童醫(yī)院醫(yī)務(wù)科長、鄭州市衛(wèi)生局辦公室主任、醫(yī)政處處長等職。其間,他曾于2002年10月至2005年7月在鄭州大學(xué)公共衛(wèi)生學(xué)院衛(wèi)生毒理學(xué)攻讀碩士。
2006年9月,郝義彬獲任鄭州市第六人民醫(yī)院院長、黨委書記,3年后調(diào)任鄭州市中心醫(yī)院院長、黨委副書記。2015年10月起,郝義彬調(diào)任鄭州人民醫(yī)院醫(yī)療集團(tuán)黨委書記、董事長、總經(jīng)理、醫(yī)療管理中心主任、鄭州人民醫(yī)院院長、黨委副書記。
新冠疫情發(fā)生期間,郝義彬多次擔(dān)綱“救火隊長”。
2021年8月,郝義彬出任了鄭州市第六人民醫(yī)院黨委書記,以“救火隊長”的身份履新當(dāng)時發(fā)生了院內(nèi)疫情的鄭州市第六人民醫(yī)院,對疫情防控工作進(jìn)行全方位部署。2021年年底,郝義彬出任河南省疾控中心主任。
用戶評論