據(jù)“津云”微信公眾號消息,近日,天津市人民政府發(fā)布一批干部任免通知,其中多所市屬高校校長調(diào)整,天津市委組織部4月28日曾發(fā)布任前公示,此次調(diào)整的人員大部分在列。具體如下:
姜勇任天津工業(yè)大學(xué)校長
免去夏長亮天津工業(yè)大學(xué)校長職務(wù)
姜勇,男,漢族,1968年8月生,全日制研究生學(xué)歷,理學(xué)博士,民建成員,此番調(diào)整前任天津工業(yè)大學(xué)副校長。
李迎迎任天津外國語大學(xué)校長
免去陳法春天津外國語大學(xué)校長職務(wù)
李迎迎,女,漢族,1974年4月生,全日制大學(xué)、在職研究生學(xué)歷,哲學(xué)博士,中共黨員,此番調(diào)整前任天津外國語大學(xué)黨委常委、副校長。
王中良任天津城建大學(xué)校長
王中良,男,漢族,1970年11月生,全日制研究生學(xué)歷,理學(xué)博士,民盟成員,此番調(diào)整前任天津城建大學(xué)副校長,民盟天津市委員會副主委。
吳宗保任天津職業(yè)大學(xué)校長
免去吳宗保天津海運職業(yè)學(xué)院院長職務(wù)
吳宗保,男,漢族,1968年12月生,全日制大學(xué)學(xué)歷,教育學(xué)碩士,中共黨員,此番調(diào)整前任天津海運職業(yè)學(xué)院黨委副書記、院長。
杜長有任天津開放大學(xué)校長
免去張宗旺天津開放大學(xué)校長職務(wù)
杜長有,男,漢族,1966年6月生,全日制大學(xué)、在職研究生學(xué)歷,管理學(xué)碩士,中共黨員,此番調(diào)整前任天津理工大學(xué)黨委副書記。
此次還免去了劉金蘭天津財經(jīng)大學(xué)校長職務(wù)。公開簡歷顯示,劉金蘭1964年1月生,河北海興人。她曾任天津大學(xué)發(fā)展戰(zhàn)略研究中心主任,2014年任天津財經(jīng)大學(xué)黨委常委、副校長,2018年任天津財經(jīng)大學(xué)黨委副書記、校長。2022年,她任黨委書記、校長,直至此次卸任。目前,天津財經(jīng)大學(xué)校長一職暫時空缺。
另據(jù)天津財經(jīng)大學(xué)網(wǎng)站“現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)”一欄更新顯示,趙鳴已任天津財經(jīng)大學(xué)黨委書記。趙鳴,男,漢族,1972年6月生,全日制大學(xué)、在職研究生學(xué)歷,法學(xué)博士,中共黨員。
用戶評論