據(jù)濟源日報消息,4月23日,濟源召開領導干部會議,宣布省委決定:莊建球同志任濟源產(chǎn)城融合示范區(qū)黨工委書記,中共濟源市委書記。省委組織部李穎波同志出席會議并講話。
公開信息顯示,莊建球長期在紀檢監(jiān)察系統(tǒng)任職,曾任中央紀委監(jiān)察部駐國防科工委紀檢組監(jiān)察局二室副主任、主任,中央紀委監(jiān)察部駐工業(yè)和信息化部監(jiān)察局副局長,中央紀委第一紀檢監(jiān)察室副主任,中央紀委第一紀檢監(jiān)察室正局級紀律檢查員、監(jiān)察專員兼副主任等職。
2017年7月,莊建球任中央紀委第三紀檢監(jiān)察室主任,2018年5月任中央紀委國家監(jiān)委第十六審查調(diào)查室主任。
2020年10月,莊建球到河南工作,任河南省委統(tǒng)戰(zhàn)部副部長、省工商業(yè)聯(lián)合會黨組書記。
2021年9月,任河南省濟源產(chǎn)城融合示范區(qū)黨工委副書記,管委會黨組書記、主任,濟源市委副書記、濟源市政府市長。
莊建球簡歷
莊建球,男,1971年11月生,漢族,湖南南縣人,研究生學歷,管理學博士,1993年5月加入中國共產(chǎn)黨,1995年6月參加工作。
主要工作經(jīng)歷:
1991.09--1995.06 中南工學院管理系會計專業(yè)學習
1995.06--1998.12 中國核工業(yè)總公司審計局企業(yè)審計處干部、助理會計師、會計師
1998.12--2000.12 國防科工委辦公廳財務處副主任科員
2000.12--2001.02 國防科工委辦公廳財務處主任科員
2001.02--2002.07 中央紀委監(jiān)察部駐國防科工委紀檢組監(jiān)察局二室主任科員
2002.07--2005.10 中央紀委監(jiān)察部駐國防科工委紀檢組監(jiān)察局二室副處級紀律檢查員、監(jiān)察員
2005.10--2007.12 中央紀委監(jiān)察部駐國防科工委紀檢組監(jiān)察局二室副主任
2007.12--2008.07 中央紀委監(jiān)察部駐國防科工委紀檢組監(jiān)察局二室正處長級主任
2008.07--2010.07 中央紀委監(jiān)察部駐國家國防科技工業(yè)局紀檢組監(jiān)察局二室正處長級主任
2010.07--2014.12 中央紀委監(jiān)察部駐工業(yè)和信息化部監(jiān)察局副局長
2014.12--2016.01 中央紀委第一紀檢監(jiān)察室副主任
2016.01--2017.07 中央紀委第一紀檢監(jiān)察室正局級紀律檢查員、監(jiān)察專員兼副主任
2017.07--2018.05 中央紀委第三紀檢監(jiān)察室主任
2018.05--2020.10 中央紀委國家監(jiān)委第十六審查調(diào)查室主任
2020.10--2021.06 河南省委統(tǒng)戰(zhàn)部副部長,省工商業(yè)聯(lián)合會黨組書記
2021.06--2021.09 河南省濟源產(chǎn)城融合示范區(qū)黨工委副書記,管委會黨組書記、主任,濟源市委副書記、濟源市政府副市長、代市長
2021.09--任河南省濟源產(chǎn)城融合示范區(qū)黨工委副書記,管委會黨組書記、主任,濟源市委副書記、濟源市政府市長
用戶評論