錢朝陽(yáng)同志任中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司董事、總經(jīng)理、黨組副書(shū)記。
據(jù)南方電網(wǎng)公司消息,1月20日下午,中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議。受中央組織部領(lǐng)導(dǎo)委托,中央組織部有關(guān)干部局負(fù)責(zé)同志宣布了中央關(guān)于中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司總經(jīng)理任職的決定:錢朝陽(yáng)同志任中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司董事、總經(jīng)理、黨組副書(shū)記,免去其中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察組組長(zhǎng)、黨組成員職務(wù)。相關(guān)職務(wù)任免,按有關(guān)法律和章程的規(guī)定辦理。
相關(guān)閱讀
2023年8月,中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司原董事、總經(jīng)理、黨組副書(shū)記王宏志,調(diào)任國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)副主任,南方電網(wǎng)總經(jīng)理一職空缺至今。
錢朝陽(yáng)出生于1970年5月,浙江海寧人,大學(xué)本科學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,高級(jí)工程師。1987年09月—1991年07月,在成都科技大學(xué)電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化專業(yè)學(xué)習(xí)。畢業(yè)后進(jìn)入電力系統(tǒng),其職業(yè)生涯大部分時(shí)間都在國(guó)家電網(wǎng)體系中工作。
2009年5月起,錢朝陽(yáng)歷任江蘇省電力公司副總經(jīng)理、黨委委員,國(guó)網(wǎng)天津市電力公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記,國(guó)網(wǎng)天津市電力公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記,國(guó)網(wǎng)上海市電力公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記等職務(wù)。
2020年6月,錢朝陽(yáng)調(diào)任南方電網(wǎng),任該公司黨組成員、副總經(jīng)理。僅一年多后,即2021年9月23日,錢朝陽(yáng)出任中石油紀(jì)檢監(jiān)察組組長(zhǎng)、黨組成員職位。
用戶評(píng)論