空缺一個(gè)月后,山西迎來新任省委書記。
10月28日,官方發(fā)布消息,日前,中共中央決定:唐登杰同志任山西省委委員、常委、書記。此前,9月28日,官方消息顯示,藍(lán)佛安不再擔(dān)任山西省委書記。目前,藍(lán)佛安已任財(cái)政部黨組書記、部長(zhǎng)。
唐登杰
01
唐登杰履新山西
38歲升副部,曾是上海最年輕副市長(zhǎng)
今年59歲的唐登杰此番調(diào)入山西之前,任民政部黨組書記、部長(zhǎng)。
公開簡(jiǎn)歷顯示,唐登杰籍貫是江蘇建湖,1964年6月出生于上海。年輕時(shí)代的唐登杰畢業(yè)于同濟(jì)大學(xué),1986年7月參加工作后長(zhǎng)期在上海工作。他從上海大眾汽車有限公司規(guī)劃發(fā)展部工業(yè)工程科一名技術(shù)更改員做起,1997年11月他任上海汽車工業(yè)總公司副總裁,2001年,唐登杰任上海電氣總公司總裁、黨委副書記。
2001年10月,唐登杰離開企業(yè)從政,任上海市工業(yè)工作黨委副書記、市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任。一年半后,2003年2月,唐登杰當(dāng)選為上海市副市長(zhǎng),彼時(shí)他只有38歲,成為當(dāng)時(shí)上海最年輕的副市長(zhǎng),分管上海的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)、旅游、電力生產(chǎn)、安全生產(chǎn)等工作。
8年之后,2011年4月,唐登杰赴央企任職,出任中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司董事、總經(jīng)理,后任董事長(zhǎng)。
2017年5月,唐登杰擔(dān)任工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)、黨組副書記,國(guó)家航天局局長(zhǎng),國(guó)家原子能機(jī)構(gòu)主任,國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局局長(zhǎng)、黨組書記。7個(gè)月之后,當(dāng)年12月,他又調(diào)赴地方,出任福建省委副書記,后任福建省省長(zhǎng)。
2020年7月,唐登杰調(diào)赴北京,任國(guó)家發(fā)改委副主任,分管固定資產(chǎn)投資司、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)司、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)司、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易司、人事司、離退休干部局。
2022年2月,唐登杰出任民政部黨組書記,當(dāng)月,十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議表決通過,決定任命唐登杰為民政部部長(zhǎng)。
10月28日,履新山西省委書記的唐登杰在全省領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)議上表態(tài),“從今天開始,山西就是我的新家鄉(xiāng),我就是山西人了”。
唐登杰說:“作為省委書記,我要嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制,真誠(chéng)對(duì)待同志,公道選用干部,加強(qiáng)調(diào)查研究,堅(jiān)持以上率下,更好發(fā)揮省委總攬全局、協(xié)調(diào)各方的領(lǐng)導(dǎo)作用。我要珍惜、用好黨和人民賦予的干事創(chuàng)業(yè)舞臺(tái),嚴(yán)于律己、嚴(yán)負(fù)其責(zé)、嚴(yán)管所轄,堅(jiān)決同各種不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象作斗爭(zhēng),永葆清正廉潔的政治本色。懇請(qǐng)同志們和社會(huì)各界對(duì)我嚴(yán)格監(jiān)督。”
02
藍(lán)佛安已任財(cái)政部部長(zhǎng)
財(cái)政專業(yè)出身,曾出版審計(jì)領(lǐng)域書籍
今年9月28日,官方發(fā)布消息,日前,中共中央決定:藍(lán)佛安同志不再擔(dān)任山西省委書記、常委、委員職務(wù),另有任用。
藍(lán)佛安
當(dāng)日,財(cái)政部網(wǎng)站發(fā)布消息,9月28日下午,中央組織部有關(guān)負(fù)責(zé)同志出席財(cái)政部領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)議,宣布中央決定:藍(lán)佛安同志任財(cái)政部黨組書記,免去劉昆同志的財(cái)政部黨組書記職務(wù)。
本月,十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第六次會(huì)議決定,免去劉昆的財(cái)政部部長(zhǎng)職務(wù);任命藍(lán)佛安為財(cái)政部部長(zhǎng)。
藍(lán)佛安1962年6月生,廣東惠東人,1985年從湖北財(cái)經(jīng)學(xué)院財(cái)政金融系財(cái)政專業(yè)畢業(yè)后,進(jìn)入財(cái)政部預(yù)算司工作,三年后調(diào)任廣東省財(cái)政廳,曾任辦公室主任等職。
藍(lán)佛安長(zhǎng)期在廣東工作,曾任東莞市副市長(zhǎng),廣東省財(cái)政廳副廳長(zhǎng),廣東省審計(jì)廳黨組書記、廳長(zhǎng),韶關(guān)市委書記,廣東省副省長(zhǎng)等職。值得一提的是,廣東任職期間,藍(lán)佛安還曾出版了一本審計(jì)領(lǐng)域的著作《國(guó)家審計(jì)“免疫系統(tǒng)”理論的探索與實(shí)踐》。
2017年3月,藍(lán)佛安調(diào)任海南省委常委、省紀(jì)委書記。2021年4月,藍(lán)佛安再次跨省任職,履新山西省委副書記,后任山西省省長(zhǎng),2022年12月出任山西省委書記。
用戶評(píng)論